Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bent Christensen | 29.08.1977 | 26.10.1993 | direktion |
Steen Greve | 29.08.1977 | 18.02.1993 | direktion |
Søren Christian Bjerre | 29.08.1977 | 27.01.1993 | direktion |
Ove Rasmussen | 29.08.1977 | 27.12.1991 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Svend Pedersen | 29.08.1977 | 27.01.1993 | bestyrelse |
Laust Hellerup Madsen | 29.08.1977 | 27.01.1993 | bestyrelse |
Ove Rasmussen | 29.08.1977 | 27.01.1993 | bestyrelse |
Poul Erik Mortensen | 29.08.1977 | 27.01.1993 | bestyrelse |
Jørgen Niels Cilliborg | 29.08.1977 | 21.12.1992 | bestyrelse |
Harry Byrialsen | 29.08.1977 | 17.05.1988 | bestyrelse |