Sektion (alle) | |||||||
Direktion | Bestyrelse | Ejerskaber | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | xbrl | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Hovedbranche | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kontaktoplysninger | Binavne | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-06 tilføjes Direktion: Martin Frederiksen (direktør) (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2024-06-06 fjernes Direktion: Niels Rasmus Beckmann Stok (direktør) (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2024-06-06 fjernes Bestyrelse: Helle Stok (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-06)
Den 1992-09-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: STOK EMBALLAGE K/S. (offentliggjort 1999-10-16)
Den 2024-04-30 tilføjes Legale ejere: STOK Group ApS (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2024-04-30 fjernes Legale ejere: ApS KBUS 38 NR. 2523 (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2024-04-30 fjernes Reelle ejere: Helle Stok (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2024-04-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-19 tilføjes Bestyrelse: Niels Rasmus Beckmann Stok (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2023-12-19 fjernes Bestyrelse: Niels Peter Beckmann Stok (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2023-12-19 tilføjes Direktion: Niels Rasmus Beckmann Stok (direktør) (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2023-12-19 fjernes Direktion: Niels Peter Beckmann Stok (direktør) (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2023-12-19 tilføjes Reelle ejere: Helle Stok (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2023-12-19 fjernes Reelle ejere: Niels Peter Beckmann Stok (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2023-06-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-29 fjernes Bestyrelse: Greta Anne Stok (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-10 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-12-10 fjernes Revisor: JUUL & PARTNERE (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2012-07-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Erik Stoks Allé 4, 5550 Langeskov (offentliggjort 2012-07-05)
Den 2012-07-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Strand Alle 12, 2670 Greve (offentliggjort 2006-06-26)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med bøger, papir og papirvarer (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med bøger, papir og papirvarer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strand Alle 12, 2670 Greve (offentliggjort 2006-06-26)
Den 2006-06-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrigrenen 7-9, 2635 Ishøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-16 tilføjes Formål: Selsksbets formål er at drive virksomhed med fabrikation, handel og finansiering samt at være komplementar i Stok Emballering K/S. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-16 tilføjes Vedtægter: 2006-05-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-09 fjernes Kontaktoplysninger: ish@sk-stok.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2001-08-29 fjernes Binavne: SK STOK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: ish@sk-stok.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1998-08-01 tilføjes Revisor: JUUL & PARTNERE (offentliggjort 2015-12-11)
Den 1998-08-01 fjernes Revisor: P.J. AARUP STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-15 tilføjes Legale ejere: ApS KBUS 38 NR. 2523 (offentliggjort 2024-05-01)
Den 1994-08-15 tilføjes Reelle ejere: Niels Peter Beckmann Stok (offentliggjort 2024-01-25)
Den 1994-07-25 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-23 tilføjes Navne: STOK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-01-22 fjernes Navne: FANNIKKES EFTF. ODENSE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1992-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-15 tilføjes Navne: FANNIKKES EFTF. ODENSE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-05-14 fjernes Navne: FANNIKES EFTF. ODENSE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-09-20 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-13 fjernes Bestyrelse: Kirsten Melbye (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1989-12-13 fjernes Direktion: Kirsten Melbye (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1989-12-13 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET L. LARSEN A/S, STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-06-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrigrenen 7-9, 2635 Ishøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1977-06-13 tilføjes Bestyrelse: Kirsten Melbye (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1977-06-13 tilføjes Binavne: SK STOK ApS, SK TEXTIL & EMBALLAGE ApS, SK EMBALLAGE ApS, FANNIKKES EFTF. ODENSE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-06-13 tilføjes Direktion: Kirsten Melbye (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1977-06-13 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med bøger, papir og papirvarer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1977-06-13 tilføjes Navne: FANNIKES EFTF. ODENSE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1977-06-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-06-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-06-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1977-06-13 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET L. LARSEN A/S, STATSAUTORISEREDE REVISORER, P.J. AARUP STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-06-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1977-06-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)