Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1991-04-11 fjernes Navne: JURA-CONSULT FORLAGSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Trondhjems Plads 3, 2100 København Ø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1978-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1977-08-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-02 fjernes Revisor: Hans Børge Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-24 fjernes Direktion: Helge Hassel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-19 fjernes Direktion: Jørgen Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive forlagsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-25 tilføjes Vedtægter: 1984-06-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-08-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trondhjems Plads 3, 2100 København Ø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-08-20 tilføjes Direktion: Jørgen Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-08-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1978-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-08-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1977-08-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-08-20 tilføjes Navne: JURA-CONSULT FORLAGSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-08-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-08-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-08-20 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Hans Børge Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-08-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)