Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Faber Andersen | 11.10.1977 | 15.07.1993 | direktion |
Søren Theilgaard | 11.10.1977 | 01.08.1991 | direktion |
Elsebeth Quistgaard | 11.10.1977 | 07.12.1990 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Skanvig Bramhelft | 11.10.1977 | 15.07.1993 | bestyrelse |
Birgitte Fjeldhoff | 11.10.1977 | 15.07.1993 | bestyrelse |
Henrik Faber Andersen | 11.10.1977 | 15.07.1993 | bestyrelse |
Jørn Qviste | 11.10.1977 | 01.08.1991 | bestyrelse |
Søren Theilgaard | 11.10.1977 | 01.08.1991 | bestyrelse |
Erik Rosendahl | 11.10.1977 | 01.08.1991 | bestyrelse |
Elsebeth Quistgaard | 11.10.1977 | 07.12.1990 | bestyrelse |