Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2014-01-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestre Strandvej 41, 6731 Tjæreborg (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2014-01-23 fjernes Direktion: Bjarne Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1978-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1977-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-23 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 1990-02-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-23 fjernes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2014-01-23 fjernes Navne: WHEELS 01 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2014-01-23 fjernes Omlægningsperiode slut: 1996-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-23 fjernes Omlægningsperiode start: 1995-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-23 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-23 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-23 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Diskoteker og natklubber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Strandvej 41, 6731 Tjæreborg (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2006-11-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Skolegade 20, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-11-30 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-30 fjernes Revisor: EJENDOMSSELSKABET HAVDIGEVEJ 2. ESBJERG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-11-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-18 tilføjes Vedtægter: 1997-11-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-18 fjernes Bestyrelse: Bjarne Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-18 fjernes Bestyrelse: Jesper Koppel-Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-18 fjernes Direktion: Stefan Henning Blaabjerg Søndergaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-04 tilføjes Navne: WHEELS 01 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-11-03 fjernes Navne: F. F. CL. ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-10-25 tilføjes Bestyrelse: Jesper Koppel-Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-25 tilføjes Direktion: Stefan Henning Blaabjerg Søndergaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-25 fjernes Direktion: Flemming Frank (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-25 tilføjes Revisor: EJENDOMSSELSKABET HAVDIGEVEJ 2. ESBJERG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-25 fjernes Revisor: KPMG C.JESPERSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1996-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1995-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-14 tilføjes Navne: F. F. CL. ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-02-13 fjernes Navne: F. F. C. 1. ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-02-13 fjernes Revisor: MERKANTIL SERVICE FOR HÅNDVÆRK SVRIKSOMHEDER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-08 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 1990-02-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skolegade 20, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1977-07-01 tilføjes Direktion: Flemming Frank (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1978-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1977-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-07-01 tilføjes Hovedbranche: Diskoteker og natklubber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1977-07-01 tilføjes Navne: F. F. C. 1. ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1977-07-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-07-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-07-01 tilføjes Revisor: MERKANTIL SERVICE FOR HÅNDVÆRK SVRIKSOMHEDER ApS, KPMG C.JESPERSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 1977-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)