Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Arthur Højgaard Nielsen | 18.09.2012 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Brian Aaby Hansen | 19.02.2007 | 18.09.2012 | adm. dir |
Birger Hans Larsen | 27.06.1977 | 19.02.2007 | direktør |
Jens Henrik Peetz | 27.06.1977 | 30.05.1991 | direktør |
Jens Otto Peetz | 27.06.1977 | 26.01.1988 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Brian Aaby Hansen | 19.02.2007 | 18.09.2012 | bestyrelsesmedlem |
Anne Cathrine Hemme Højgaard Nielsen | 19.02.2007 | 18.09.2012 | bestyrelsesmedlem |
Arthur Højgaard Nielsen | 19.02.2007 | 18.09.2012 | formand |
Birger Hans Larsen | 27.06.1977 | 19.02.2007 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Ricard Poulsen | 27.06.1977 | 19.02.2007 | bestyrelsesmedlem |
Keld Herman Hansen | 27.06.1977 | 19.02.2007 | bestyrelsesmedlem |
Britta Andresen | 27.06.1977 | 19.05.1995 | bestyrelsesmedlem |
Jens Henrik Peetz | 27.06.1977 | 30.05.1991 | bestyrelsesmedlem |
Michael Victor Kronsten | 27.06.1977 | 30.05.1991 | bestyrelsesmedlem |
Kurt Lysdal Lindhardt | 27.06.1977 | 30.05.1991 | bestyrelsesmedlem |
Henny Peetz | 27.06.1977 | 30.05.1991 | bestyrelsesmedlem |
Birger Hans Larsen | 27.06.1977 | 03.01.1990 | bestyrelsesmedlem |
Dorthe Lis Peetz | 27.06.1977 | 26.01.1988 | bestyrelsesmedlem |
Jens Otto Peetz | 27.06.1977 | 26.01.1988 | bestyrelsesmedlem |