Sektion (alle) | |||||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | Ejerskaber | ||||
xbrl | Navne | Direktion | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Tegningsregel | Bestyrelse | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2024-06-16 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2024-06-17 tilføjes Vedtægter: 2024-06-17 (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2024-06-17 fjernes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2005-04-05 sletter virksomheden Ejerskaber: KUNSTBØRSEN ApS. (offentliggjort 2016-06-10)
Den 2024-06-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-01-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-27 tilføjes Navne: BIRGITTE PORSE HOLDING ApS (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2016-06-26 fjernes Navne: PETER PORSE HOLDING ApS (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2016-06-27 tilføjes Vedtægter: 2016-06-27 (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-09-22 tilføjes Direktion: Birgitte Porse (direktør) (offentliggjort 2015-10-07)
Den 2015-08-13 tilføjes Legale ejere: Birgitte Porse (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-12 fjernes Legale ejere: Peter Steen Porse (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-13 tilføjes Reelle ejere: Birgitte Porse (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2015-08-13 fjernes Direktion: Peter Steen Porse (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-02-15 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2012-02-15 fjernes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Johannes V. Jensens Alle 48, 4. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2010-07-02)
Den 2010-07-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Retortvej 45, 1., 2500 Valby (offentliggjort 2008-09-30)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2008-08-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Retortvej 45, 1., 2500 Valby (offentliggjort 2008-09-30)
Den 2008-08-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Smallegade 2, 2., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2000-01-10)
Den 2008-08-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holdingvirksomhed, samt dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-12 tilføjes Vedtægter: 2008-08-12 (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2008-02-14 fjernes Bestyrelse: Peter Steen Porse (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle hovedsæders virksomhed (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2006-02-14)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2006-02-14)
Den 2005-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2000-04-13)
Den 2000-04-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2000-04-13)
Den 2000-03-31 fjernes Hovedbranche: Agenturhandel med tekstiler, beklædning, fodtøj og lædervarer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smallegade 2, 2., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2000-01-10)
Den 2000-01-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 53, 4., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-06-19 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-19 fjernes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-28 tilføjes Navne: PETER PORSE HOLDING ApS (offentliggjort 2016-07-11)
Den 1993-05-27 fjernes Navne: P. PORSE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-05-27 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-29 fjernes Revisor: AO S122 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-11 fjernes Revisor: Dansk Erhvervs Revision A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-11 fjernes Revisor: Gerner Jacobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-10-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 53, 4., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1977-10-26 tilføjes Bestyrelse: Peter Steen Porse (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1977-10-26 tilføjes Direktion: Peter Steen Porse (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1977-10-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1978-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-10-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1977-10-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-10-26 tilføjes Hovedbranche: Agenturhandel med tekstiler, beklædning, fodtøj og lædervarer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1977-10-26 tilføjes Legale ejere: Peter Steen Porse (offentliggjort 2015-12-10)
Den 1977-10-26 tilføjes Navne: P. PORSE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1977-10-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-10-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-10-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-06-18)
Den 1977-10-26 tilføjes Revisor: Gerner Jacobsen, Dansk Erhvervs Revision A/S, AO S122 A/S, GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-10-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1977-10-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)