Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Erik Dybdahl | 21.10.2016 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ejler Ejlersen | 09.08.2010 | 21.10.2016 | direktør |
Michael Laursen | 28.02.2007 | 09.08.2010 | direktør |
Kent Kusk | 14.12.1982 | 28.02.2007 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Christina Dybdahl | 15.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Helena Dybdahl | 15.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Erik Dybdahl | 23.09.2015 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ejler Ejlersen | 09.08.2010 | 15.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Ejlersen | 09.08.2010 | 15.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Niels Christian Andersen | 09.08.2010 | 23.09.2015 | bestyrelsesmedlem |
Michael Laursen | 28.02.2007 | 09.08.2010 | bestyrelsesmedlem |
Jens Laurs Laursen | 28.02.2007 | 09.08.2010 | bestyrelsesmedlem |
Jens Ove Nielsen Øxenholt | 28.02.2007 | 09.08.2010 | formand |
Ingrid Elisabeth Kusk | 06.01.2001 | 28.02.2007 | bestyrelsesmedlem |
Erik Høgsted | 14.12.1982 | 28.02.2007 | bestyrelsesmedlem |
Kent Kusk | 14.12.1982 | 28.02.2007 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Kusk | 14.12.1982 | 06.01.2001 | bestyrelsesmedlem |
Anne Marie Kusk | 14.12.1982 | 20.05.1988 | bestyrelsesmedlem |