Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1989-08-03 fjernes Navne: AXEL ANDREASEN & SØNNER FINANS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Meterbuen 25, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-21 fjernes Bestyrelse: Finn Per Ove Løkkegaard-Pedersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-21 fjernes Direktion: Otto Valentin Clemmensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1978-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1977-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-21 fjernes Revisor: I DAG, HERLEV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-21 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-12 fjernes Bestyrelse: Søren Gilbert Slotsaa (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-12 fjernes Revisor: Bent Grønbæk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-08-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive finansierings- og invest- eringsvirksomhed og dermed i naturlig forbindelse væren- de virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-08-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-08-26 tilføjes Vedtægter: 1985-08-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Meterbuen 25, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-07-01 tilføjes Bestyrelse: Søren Gilbert Slotsaa (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-07-01 tilføjes Direktion: Otto Valentin Clemmensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1978-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1977-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-07-01 tilføjes Navne: AXEL ANDREASEN & SØNNER FINANS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-07-01 tilføjes Revisor: Bent Grønbæk, I DAG, HERLEV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)