Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Årsbeskæftigelse | Bestyrelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2002-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Tornelundsvej 36, 4690 Haslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1984-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1984-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-20 fjernes Hovedbranche: Anden udgivervirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-20 fjernes Navne: DEN SELVEJENDE INSTITUTION FÆLLESTRYKKERIET (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-20 fjernes Revisor: Klaus Bach Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-20 fjernes Virksomhedsform: 100 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-10-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-02 fjernes Bestyrelse: Dorthe Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tornelundsvej 36, 4690 Haslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Hovedbranche: Anden udgivervirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Navne: DEN SELVEJENDE INSTITUTION FÆLLESTRYKKERIET (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Virksomhedsform: 100 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-01-01 tilføjes Revisor: Klaus Bach Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-10-24 tilføjes Bestyrelse: Hanne Jensen Bull (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-24 fjernes Bestyrelse: Peter Marsling (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-24 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet P.G. Kretschmar (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1994-06-15 fjernes Bestyrelse: Lars Peter Overgaard Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-19 tilføjes Formål: Den selvejende institutions formål er at drive trykkeri samt hermed beslægtede aktiviteter. Trykkeri og andre aktiviteter skal drives på et kooperativt grundlag og der skal tilstræbes en arbejdssituation hvor medarbejderne selv tilrettelægger og administrerer arbejdet. Ved ansættelser har mennesker, der af forskellige grunde ikke har kunnet skabe sig en meningsfuld tilværelse, en fortrinsret i det omfang de, efter nødvendig optræning, skønnes at kunne indgå i en rentabel produktion. Den selvejende institution kan støtte oprettelse og drift af virksomheder med samme formål. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-19 tilføjes Vedtægter: 1994-03-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-03 tilføjes Bestyrelse: Lars Peter Overgaard Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1984-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1984-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-03 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet P.G. Kretschmar (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)