Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Peter Kristian Skov Sørensen | 30.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Trine Kirsten Hove | 30.11.2022 | formand |
Jeanette Ellen Bauer | 31.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Kristian Skov Sørensen | 16.10.2020 | 29.11.2022 | formand |
Trine Kirsten Hove | 02.05.2016 | 29.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Helle Christiansen | 02.05.2016 | 31.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Peter Kristian Skov Sørensen | 02.05.2016 | 15.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Kjeld Erik Hjortshøj | 06.12.1989 | 02.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Nexø Jensen | 06.12.1989 | 02.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Charlotte Birgit Hjeds | 06.12.1989 | 02.05.2016 | formand |
Ervin Birk | 06.12.1989 | 06.05.1996 | bestyrelsesmedlem |