Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Revisor | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2007-01-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Blegdamsvej 4, 1. tv., 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-27 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2002-09-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-27 fjernes Hovedbranche: Rederivirksomhed, fragtfart (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-27 fjernes Navne: ERIC STØTTRUP THOMSEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-27 fjernes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-27 fjernes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-21 fjernes Bestyrelse: Eric Knud Støttrup Berna de Laborde (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-21 fjernes Direktion: Eric Knud Støttrup Berna de Laborde (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-08-05 fjernes Revisor: Kim Thrane (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-09-02 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2002-09-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blegdamsvej 4, 1. tv., 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Blegdamsvej 4, 2200 København N (offentliggjort 2001-04-19)
Den 2001-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blegdamsvej 4, 2200 København N (offentliggjort 2001-04-19)
Den 2001-03-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Poppel Alle 28, 2840 Holte (offentliggjort 1999-12-06)
Den 2001-03-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive international handel og industri, rederivirksomhed, administrations- og konsulentvirksomhed og anden efter bestyrelsens skøn dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-15 tilføjes Vedtægter: 2001-03-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-09 tilføjes Bestyrelse: Henrik Peter Støttrup Thomsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-08 fjernes Bestyrelse: Claus William Silfverberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-09 tilføjes Revisor: Kim Thrane (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-12-19 fjernes Revisor: Bent Jørgensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Poppel Alle 28, 2840 Holte (offentliggjort 1999-12-06)
Den 1999-10-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 150, 3000 Helsingør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-18 tilføjes Bestyrelse: Claus William Silfverberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-18 fjernes Bestyrelse: Anne-Marie Bjerg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-08-16 tilføjes Revisor: Bent Jørgensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-16 fjernes Revisor: Iks Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-02-01 tilføjes Revisor: Iks Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-01 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Roar Sønderga ard Aps (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-04-23 fjernes Bestyrelse: Kaj Aage Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-27 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-24 fjernes Bestyrelse: Anne-Marie Bjerg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 150, 3000 Helsingør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1977-09-01 tilføjes Bestyrelse: Anne-Marie Bjerg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-09-01 tilføjes Direktion: Eric Knud Støttrup Berna de Laborde (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-09-01 tilføjes Hovedbranche: Rederivirksomhed, fragtfart (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1977-09-01 tilføjes Navne: ERIC STØTTRUP THOMSEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1977-09-01 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-09-01 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-09-01 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Roar Sønderga ard Aps (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1977-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)