Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1993-05-19 fjernes Navne: J. FALK SMED & CO. ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Købmandsgården, Højrupvej 39, 5750 Ringe (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1978-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1977-10-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-15 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-15 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-15 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET DALGAARD STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-01 fjernes Direktion: Johannes Falk Smed (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-23 tilføjes Kapital (Kapital): 180.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel med korn og foderstoffer en gros og en detail samt agenturvirksomhed med disse varer. Formålet omfatter også erhvervelse og besiddelse af værdipapirer, løsøre og fast ejendom samt administra- tion heraf. Formålet omfatter i øvrigt al anden i forbindelse med ovenstående forefaldende virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-28 tilføjes Vedtægter: 1987-08-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-10-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Købmandsgården, Højrupvej 39, 5750 Ringe (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-10-07 tilføjes Direktion: Johannes Falk Smed (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-10-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1978-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-10-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1977-10-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-10-07 tilføjes Navne: J. FALK SMED & CO. ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-10-07 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-10-07 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-10-07 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET DALGAARD STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-10-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-10-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)