Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jacob Kjær | 19.02.2001 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thorkild Kjær Sørensen | 02.10.1998 | 19.02.2001 | direktør |
Irma Kirstine Nielsen | 05.10.1977 | 02.10.1998 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Peter Seehausen | 12.07.2023 | bestyrelsesmedlem |
Teddy Hviid | 19.02.2001 | bestyrelsesmedlem |
Jacob Kjær | 02.10.1998 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thorkild Kjær Sørensen | 02.10.1998 | 12.07.2023 | bestyrelsesmedlem |
Christian Kjær Ravens | 02.10.1998 | 19.02.2001 | bestyrelsesmedlem |
Margrethe Sørensen | 02.10.1998 | 19.02.2001 | formand |