Sektion (alle) | |||||||
Dekret | Beliggenhedsadresse | Binavne | Navne | ||||
Vedtægter | xbrl | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Bestyrelse | Legale ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Revisor | ||||
Direktion | Reelle ejere | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-14 Statstidende Dekret
Den 2023-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rødovre Parkvej 193, st. th., 2610 Rødovre (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2023-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Lejrvej 17, 1. mf., 3500 Værløse (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2023-10-01 fjernes Binavne: VOILA A/S (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-09-29 tilføjes Navne: bedst-balance.dk A/S (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-09-28 fjernes Navne: L'EQUILIBRE A/S (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-09-29 tilføjes Vedtægter: 2023-09-29 (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-07-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lejrvej 17, 1. mf., 3500 Værløse (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2022-10-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyndby Gade 22, 4070 Kirke Hyllinge (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2022-10-03 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-10-02 fjernes Hovedbranche: Industriel fremstilling af brød: kager mv. (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-10-03 tilføjes Kontaktoplysninger: gilbert@lequilibre.dk (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-19 fjernes Bestyrelse: Erik Brandt Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-07-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-30 tilføjes Bestyrelse: Magali Céline L'Hommelais (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2020-11-05 tilføjes Legale ejere: Gilbert Joseph l'Hommelais (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2020-11-04 fjernes Legale ejere: VOILÁ HOLDING ApS (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2020-04-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-06-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-05-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at opføre, renovere og besidde fast ejendom samt andre efter ledelsens skøn beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-17 tilføjes Vedtægter: 2013-05-17 (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2013-05-17 fjernes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-04 tilføjes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-04 fjernes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-01 tilføjes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-01 fjernes Revisor: INTERREVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-06-04 tilføjes Bestyrelse: Erik Brandt Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-06-04 fjernes Bestyrelse: Lucie Mia L'Hommelais (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-06-04 tilføjes Navne: L'EQUILIBRE A/S (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2010-06-03 fjernes Navne: VOILÁ GLB A/S RENOVERING OG MILJØVENLIGT BYGGERI (offentliggjort 2006-11-27)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Industriel fremstilling af brød: kager mv. (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2006-10-24)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyndby Gade 22, 4070 Kirke Hyllinge (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2007-04-27 fjernes Beliggenhedsadresse: August Gardes Vej 1, 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-24 fjernes Direktion: Allan Boe Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-10-31 tilføjes Navne: VOILÁ GLB A/S RENOVERING OG MILJØVENLIGT BYGGERI (offentliggjort 2006-11-27)
Den 2006-10-30 fjernes Navne: VOILÁ A/S (offentliggjort 2006-06-07)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-05-11 tilføjes Bestyrelse: Lucie Mia L'Hommelais (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-05-11 fjernes Bestyrelse: Ib Paaskesen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-05-11 tilføjes Navne: VOILÁ A/S (offentliggjort 2006-06-07)
Den 2006-05-10 fjernes Navne: LE BLE D'OR FRANSK BAGVÆRK A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2006-10-24)
Den 2006-04-30 fjernes Hovedbranche: Brødfabrikker (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-27 tilføjes Direktion: Gilbert Joseph l'Hommelais (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-04-06 fjernes Bestyrelse: Allan Boe Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-07-01 tilføjes Direktion: Allan Boe Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-07-01 fjernes Direktion: John Stoltenborg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-03-16 tilføjes Bestyrelse: Gilbert Joseph l'Hommelais (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-03-10 fjernes Bestyrelse: Torben Steffensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-09-23 tilføjes Bestyrelse: Torben Steffensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-09-23 fjernes Bestyrelse: Gilbert Joseph l'Hommelais (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-05-25 tilføjes Direktion: John Stoltenborg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-05-25 fjernes Direktion: Gilbert Joseph l'Hommelais (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-12 tilføjes Bestyrelse: Allan Boe Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-03-12 fjernes Bestyrelse: Christophe Pierrick Bernard Jamet (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-05-16 tilføjes Legale ejere: VOILÁ HOLDING ApS (offentliggjort 2021-08-18)
Den 1999-05-16 tilføjes Reelle ejere: Gilbert Joseph l'Hommelais (offentliggjort 2018-05-29)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-05-15 tilføjes Binavne: VOILA A/S (offentliggjort 2023-10-02)
Den 1996-04-19 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-27 tilføjes Bestyrelse: Christophe Pierrick Bernard Jamet (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-03-27 tilføjes Direktion: Gilbert Joseph l'Hommelais (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-02-10 fjernes Revisor: TIMEVISION BRØNDBY GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-01 tilføjes Revisor: INTERREVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-04 fjernes Revisor: Ole Christian Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-04 fjernes Direktion: Birgitte Knudsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-09-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: August Gardes Vej 1, 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1977-09-11 tilføjes Direktion: Birgitte Knudsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1977-09-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1978-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-09-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1977-09-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-09-11 tilføjes Hovedbranche: Brødfabrikker (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1977-09-11 tilføjes Navne: LE BLE D'OR FRANSK BAGVÆRK A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1977-09-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-09-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-09-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-09-11 tilføjes Revisor: Ole Christian Pedersen, TIMEVISION BRØNDBY GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-09-11 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1977-09-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)