Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lorenzo Torquati | 08.02.2019 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
John Cooknell | 01.06.2016 | 08.02.2019 | adm. dir |
Serge Luc Anne-Marie Ghislain Langerock | 19.12.2012 | 01.06.2016 | adm. dir |
Elsa Anna-Maija Regeur | 28.01.2000 | 19.12.2012 | direktør |
Sveinung Hole | 10.10.1997 | 28.01.2000 | direktør |
Helga Ragnhild Duphorn | 15.09.1977 | 10.10.1997 | direktør |
Kim Thomas Sonne | 15.09.1977 | 15.09.1993 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Michela Locarno | 08.02.2019 | bestyrelsesmedlem |
Lorenzo Torquati | 08.02.2019 | bestyrelsesmedlem |
Kim Berger Christensen | 08.02.2019 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Paul Harris Weinstein | 29.06.2016 | 08.02.2019 | bestyrelsesmedlem |
John Cooknell | 01.06.2016 | 08.02.2019 | bestyrelsesmedlem |
Alistair David Gatoff | 19.12.2012 | 08.02.2019 | bestyrelsesmedlem |
Serge Luc Anne-Marie Ghislain Langerock | 02.11.2011 | 01.06.2016 | bestyrelsesmedlem |
Erik Paul Werbrouck | 29.05.2006 | 02.11.2011 | bestyrelsesmedlem |
Elsa Anna-Maija Regeur | 22.04.2003 | 19.12.2012 | bestyrelsesmedlem |
Mark Woodworth Harris | 08.01.2002 | 29.06.2016 | bestyrelsesmedlem |
Hans Hedegaard | 07.06.2001 | 16.05.2007 | bestyrelsesmedlem |
Dietmar Jürgen Hoffmann | 15.11.2000 | 22.04.2003 | bestyrelsesmedlem |
Wolfgang Wiedeler | 28.01.2000 | 08.01.2002 | bestyrelsesmedlem |
Nils Thomas Weincke | 29.05.1998 | 15.11.2000 | bestyrelsesmedlem |
Helge Hassel | 15.09.1977 | 07.06.2001 | bestyrelsesmedlem |
Brian Kelly | 15.09.1977 | 28.01.2000 | bestyrelsesmedlem |
Steen Ole Larsen | 15.09.1977 | 29.05.1998 | bestyrelsesmedlem |
Wolfgang Theo Wiedeler | 15.09.1977 | 30.05.1996 | bestyrelsesmedlem |
Kim Thomas Sonne | 15.09.1977 | 15.09.1993 | bestyrelsesmedlem |
Elio Boccitto | 15.09.1977 | 30.09.1988 | bestyrelsesmedlem |