Sektion (alle) | |||||||
Kvartalsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyholms Alle 40-42, 2610 Rødovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-15 fjernes Direktion: Jørgen Henning Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-15 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 1993-08-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-15 fjernes Hovedbranche: Reproduktionsanstalter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-15 fjernes Navne: LARSEN SATS & REPRO ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-03-15 fjernes Omlægningsperiode slut: 1981-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-15 fjernes Omlægningsperiode start: 1980-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-15 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-15 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-15 fjernes Revisor: AFVIKLINGSSELSKABET AF 30. MAJ 2003 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1993-11-10 tilføjes Navne: LARSEN SATS & REPRO ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-11-09 fjernes Navne: REVISIONSFIRMAET AF 1. JUNI 1993 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-11-09 fjernes Direktion: Uffe Nikolajsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-09 fjernes Revisor: Paul Bo Frier Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og grafisk produktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-11 tilføjes Vedtægter: 1993-10-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-27 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 1993-08-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-08 tilføjes Navne: REVISIONSFIRMAET AF 1. JUNI 1993 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-06-07 fjernes Navne: M.S.E. BYG, NR. ALSLEV ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-06-07 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-07 fjernes Revisor: Revisorhuset (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-09 fjernes Direktion: Sven Lyngby Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-09-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1981-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-09-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1980-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyholms Alle 40-42, 2610 Rødovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1977-08-31 tilføjes Direktion: Sven Lyngby Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-08-31 tilføjes Hovedbranche: Reproduktionsanstalter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1977-08-31 tilføjes Navne: M.S.E. BYG, NR. ALSLEV ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1977-08-31 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-08-31 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-08-31 tilføjes Revisor: Revisorhuset, Paul Bo Frier Nielsen, AFVIKLINGSSELSKABET AF 30. MAJ 2003 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-08-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1977-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)