Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus | Hovedbranche | Navne |
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-01-19)
Den 2023-12-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-19)
Den 2023-06-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-05-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2016-06-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-28 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-19)
Den 2011-10-28 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-23 tilføjes Bestyrelse: Carl Frederik Bruun (formand) (offentliggjort 2020-10-31)
Den 2011-03-22 fjernes Bestyrelse: Carl Frederik Bruun (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-11-26 tilføjes Bestyrelse: Carl Frederik Bruun (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-11-26 fjernes Bestyrelse: Ruth Bruun (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-11-18 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-18 fjernes Revisor: MARTINSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-12 tilføjes Revisor: MARTINSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvegade 16, 6600 Vejen (offentliggjort 2008-11-12)
Den 2008-11-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Torvegade 16, 6600 Vejen (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-12 tilføjes Bestyrelse: Ruth Bruun (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-11-12 tilføjes Formål: Fondens formål er 1. at vedligeholde og bevare samt i et med fondsmyndighederne nærmere aftalt omfang sikre offentligheden adgang til bygningerne med park på Estrup Hovedgård under hensyn til disses kulturhistoriske værdi, og om muligt søge bygningerne anvendt helt eller delvist til kulturelle formål, særlig til støtte for egnens kulturliv. Fastlæggelse af i hvilket omfang offentligheden skal have adgang til ejendommen, bør ske under fornøden hensyntagen til bestående og fremtidige lejemål vedrørende bygningerne. 2. at yde støtte til forstmæssig uddannelse - såvel teoretisk som praktisk - af unge landmænd, herunder at yde tilskud til lønninger til egnet lærer-personale på landbrugsskoler og tilskud til landbrugselever, der er i trang for hjælp eller som på grund af særlig flid og dygtighed bør belænnes. Ovennævnte støtte skal fortrinsvis ydes til landbrugselever, der opholder sig på kursus på en af egnens landbrugsskoler, som kan få lejligheden til at gennemgå såvel en teoretisk som en praktisk uddannelse i skovbrug i Estrup Skov som til landbrugselevers og lærers studierejse til andre skovområder og til forstmæssige forsøg og undersøgelser, også på andre ejendomme og fortrinsvis i bondeskov. Hvis det viser sig umuligt at opfylde fondens formål nr. 2 eller fondsmyndighederne skønner, at dette formål ikke kan opfyldes på et uddannelsesmæssigt tilfredsstillende niveau eller i et passende omfang, kan fondsbesytrelsen eleter indhentet udtalelse fra relevant myndighed bestemme, at de til rådighed for formålet værende legatmidler skal anvendes til anden form for støtte til unges skovbrugsmæssige uddannelse. 3. at drive ejendommen Estrup som skov- og landbrugsejendom på erhvervsmæssig forsvarlig måde. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-12 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-11-12 tilføjes Tegningsregel: Fonden tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-12 tilføjes Vedtægter: 2008-11-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-12 tilføjes Virksomhedsform: 100 (offentliggjort 2008-11-12)
Den 2008-11-11 fjernes Virksomhedsform: 90 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Legater og fonde med velgørende formål (offentliggjort 2000-08-11)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-18 tilføjes Hovedbranche: Legater og fonde med velgørende formål (offentliggjort 2000-08-11)
Den 1999-10-17 fjernes Hovedbranche: Legater og fonde med velgørende formål (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1981-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvegade 16, 6600 Vejen (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-01-01 tilføjes Hovedbranche: Legater og fonde med velgørende formål (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-01-01 tilføjes Navne: GODSEJER CHRISTIAN JOHANNES PETERSEN OG HUSTRU ANNA PETERSENS MINDELEGAT (offentliggjort 2015-03-12)
Den 1981-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 90 (offentliggjort 2013-11-22)