Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1990-06-25 fjernes Navne: ESTRACO A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Darumvej 41, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-11 fjernes Revisor: REVISION VEST, Statsaut. revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-11 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-07 fjernes Bestyrelse: Rita Krogsgaard (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-06-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive industri, fabrikation, håndværk og handel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-06-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-06-23 tilføjes Vedtægter: 1977-06-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Darumvej 41, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-29 tilføjes Bestyrelse: Rita Krogsgaard (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-29 tilføjes Navne: ESTRACO A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-29 tilføjes Revisor: REVISION VEST, Statsaut. revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-29 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)