Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Kontaktoplysninger | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Bestyrelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2007-11-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Valhøjs Alle 167, 2610 Rødovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-05 fjernes Direktion: Jørgen Windelev (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1977-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1977-06-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-05 fjernes Hovedbranche: Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-05 fjernes Navne: UNIREPRO ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-05 fjernes Omlægningsperiode slut: 2001-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-05 fjernes Omlægningsperiode start: 2001-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-05 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-05 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-05 fjernes Revisor: John Formsgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-07 fjernes Kontaktoplysninger: unirepro@inet.uni2.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2001-04-04 fjernes Direktion: Dan Dialmar Hybel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-01 tilføjes Direktion: Jørgen Windelev (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive industrivirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion eller af et medlem af direktionen i forening med den administrerende direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-01 tilføjes Vedtægter: 2001-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2001-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2001-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-30 fjernes Hovedbranche: Reproduktionsanstalter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valhøjs Alle 167, 2610 Rødovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Rugvænget 21, 2630 Taastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: unirepro@inet.uni2.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-01 tilføjes Revisor: John Formsgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-09-30 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-12-30 fjernes Bestyrelse: Ib Halvdan Samuelsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-17 fjernes Bestyrelse: Helge Jørgen Christensen Lei (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-13 fjernes Bestyrelse: Sven Olof Andren (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-13 fjernes Direktion: Helge Jørgen Christensen Lei (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-06 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-21 fjernes Bestyrelse: Jan Wilhelm Grønvall (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-26 fjernes Bestyrelse: Uno Ragnar Mandersson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-03 fjernes Bestyrelse: Matts Herman Alexander Hugoson Weibull (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-06-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugvænget 21, 2630 Taastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1977-06-17 tilføjes Bestyrelse: Matts Herman Alexander Hugoson Weibull (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-06-17 tilføjes Direktion: Helge Jørgen Christensen Lei (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-06-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1977-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-06-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1977-06-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-06-17 tilføjes Hovedbranche: Reproduktionsanstalter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1977-06-17 tilføjes Navne: UNIREPRO ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1977-06-17 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-06-17 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-06-17 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S, ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-06-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1977-06-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)