Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Dorte Strøjer | 15.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Niels Ejner Frederiksen | 25.01.2018 | bestyrelsesmedlem |
Allan Nejbjerg | 26.06.2017 | formand |
Jørgen Skov | 17.06.2008 | bestyrelsesmedlem |
Niels Pinborg | 17.06.2008 | næstformand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Ole Bjørnskov | 01.09.2016 | 15.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Peter Beksgaard Slot | 29.01.2007 | 25.01.2018 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Vinther | 29.01.2007 | 26.06.2017 | formand |
Hanne Gerstrøm Termansen | 29.01.2007 | 01.09.2016 | bestyrelsesmedlem |
Steffen Christian Steffensen | 29.01.2007 | 17.06.2008 | næstformand |
Elmer Wendelboe Fabech | 31.07.1996 | 29.01.2007 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Holst Hindenburg Andrup | 01.05.1986 | 29.01.2007 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Moltke-Leth | 01.05.1986 | 29.01.2007 | formand |
Christian Almhede | 01.05.1986 | 06.06.1996 | bestyrelsesmedlem |
Svend Aage Christensen | 01.05.1986 | 22.08.1995 | bestyrelsesmedlem |
Joan Espersen Kjær | 01.05.1986 | 29.01.1992 | bestyrelsesmedlem |