Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Leif Flindt | 11.05.1976 | 05.09.2002 | direktion |
Birthe Mariane Værum | 11.05.1976 | 19.09.1997 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Jensen | 09.04.2001 | 05.09.2002 | bestyrelse |
Arne Christian Madsen | 20.06.1997 | 19.09.1997 | bestyrelse |
Lars Odd Pettersen | 16.12.1996 | 08.08.2000 | formand |
Leif Flindt | 11.05.1976 | 05.09.2002 | bestyrelse |
Berit Tove Flindt | 11.05.1976 | 05.09.2002 | bestyrelse |
Birthe Mariane Værum | 11.05.1976 | 19.09.1997 | bestyrelse |
Arne Vestergaard Værum | 11.05.1976 | 20.06.1997 | bestyrelse |