Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Fritz Eduard Jüngling | 20.06.1977 | 27.09.1993 | direktion |
Bent Lilholt | 20.06.1977 | 31.01.1989 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Leif Blak Abildgaard | 20.06.1977 | 27.09.1993 | bestyrelse |
Børge Grøn-Iversen | 20.06.1977 | 27.09.1993 | bestyrelse |
Mogens Christian Hugo | 20.06.1977 | 03.02.1992 | bestyrelse |
Jørgen Mølvang | 20.06.1977 | 31.01.1989 | bestyrelse |