Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Direktion | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1995-04-20 fjernes Navne: PER ANDERSEN, ALBERTSLUND ANLÆGSGARTNERI OG MASKINUDLEJNING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-11 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-11 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Ledøjevej 34, 2620 Albertslund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-11 fjernes Revisor: TAASTRUP FINANS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-01 fjernes Direktion: Per Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 30.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ledøjevej 34, 2620 Albertslund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-25 tilføjes Direktion: Per Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er anlægs- og entreprenørvirksomhed og dermed beslægtede formål (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-25 tilføjes Navne: PER ANDERSEN, ALBERTSLUND ANLÆGSGARTNERI OG MASKINUDLEJNING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-25 tilføjes Revisor: TAASTRUP FINANS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-25 tilføjes Vedtægter: 1976-06-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)