Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Hovedbranche | Navne | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Virksomhedsform | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-08 tilføjes Bestyrelse: Peter Alex Boris Lindbjerg (formand) (offentliggjort 2022-06-12)
Den 2022-06-08 fjernes Bestyrelse: Arthur Peter Emil Leonhardt Nielsen (formand) (offentliggjort 2022-06-12)
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-09 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-10 tilføjes Revisor: KVALITETSREVISION GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2019-06-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-11-17)
Den 2019-06-28 fjernes Revisor: NEJSTGAARD & VETLOV, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-11-17)
Den 2019-06-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-01 tilføjes Revisor: NEJSTGAARD & VETLOV, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-11-17)
Den 2019-02-01 fjernes Revisor: ALBJERG STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndervangs Allé 26, 2500 Valby (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndervangs Allé 26, 2500 Valby (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndervangs Allé 26, 2500 Valby (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2014-04-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndervangs Allé 26, 2500 Valby (offentliggjort 2014-04-28)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-07-01 tilføjes Revisor: ALBJERG STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2013-07-01 fjernes Revisor: PETOMI ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-04-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb, salg, levering og implementering af programmel med hovedvægt på programmel beregnet til vedligeholdelse samt levere supplerende ydelser knyttet hertil, herunder men ikke begrænset til rådgivning og konsulentbistand. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af et bestyrelsesmedlem, som ikke er administrerende direktør, i forening med en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-08 tilføjes Vedtægter: 2013-04-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2012-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndervangs Allé 26, 2500 Valby (offentliggjort 2014-04-28)
Den 2012-09-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Halls Alle 4, 1802 Frederiksberg C (offentliggjort 2001-07-04)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-01-25 tilføjes Revisor: PETOMI ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-25 fjernes Revisor: Rågeleje af 12. august 2021 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-05-08 tilføjes Revisor: Rågeleje af 12. august 2021 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-08 fjernes Revisor: Palle Corell Badsted (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2002-12-18)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2002-12-18)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2000-06-02)
Den 2002-10-18 tilføjes Navne: MAINTECH CONSULT A/S (offentliggjort 2002-10-31)
Den 2002-10-17 fjernes Navne: HVL-IT A/S (offentliggjort 2001-07-04)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-08-22 fjernes Kontaktoplysninger: hvl@hvl.dk (offentliggjort 2000-10-03)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Halls Alle 4, 1802 Frederiksberg C (offentliggjort 2001-07-04)
Den 2001-06-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Hvedemarken 16, 3520 Farum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-28 tilføjes Navne: HVL-IT A/S (offentliggjort 2001-07-04)
Den 2001-06-27 fjernes Navne: HARALD V. LASSEN IT A/S (offentliggjort 2000-05-24)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-01 tilføjes Bestyrelse: Arthur Peter Emil Leonhardt Nielsen (formand) (offentliggjort 2022-06-12)
Den 2000-11-01 fjernes Bestyrelse: Per Krogh Jensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-11-01 tilføjes Revisor: Palle Corell Badsted (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-01 fjernes Revisor: BTFS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-09-05 tilføjes Legale ejere: VIKTOR HANNIBAL HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2000-09-05 tilføjes Reelle ejere: Frank Vagn Hansen (offentliggjort 2018-06-08)
Den 2000-08-25 tilføjes Kontaktoplysninger: hvl@hvl.dk (offentliggjort 2000-10-03)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-02 tilføjes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2000-06-02)
Den 2000-06-01 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af haner og ventiler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-11-17)
Den 2000-04-01 tilføjes Bestyrelse: Per Krogh Jensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-04-01 tilføjes Direktion: Frank Vagn Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-04-01 fjernes Direktion: Martin Roithner Henriksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-01 tilføjes Navne: HARALD V. LASSEN IT A/S (offentliggjort 2000-05-24)
Den 2000-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2000-05-15)
Den 2000-03-31 fjernes Navne: HVL INDUSTRI ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-08-20 tilføjes Direktion: Martin Roithner Henriksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-08-20 fjernes Direktion: Hans Horn-Lassen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-08-20 tilføjes Revisor: BTFS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-20 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-02 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-17 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-17 fjernes Revisor: AKTIESELSKABET AF 01.01.87 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-02 fjernes Binavne: HUHN SEAL SERVICE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-11-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvedemarken 16, 3520 Farum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-11-03 tilføjes Binavne: HUHN SEAL SERVICE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-11-03 tilføjes Direktion: Hans Horn-Lassen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1976-11-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1978-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-11-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1978-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-11-03 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af haner og ventiler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-11-03 tilføjes Navne: HVL INDUSTRI ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-11-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-11-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-11-03 tilføjes Revisor: AKTIESELSKABET AF 01.01.87 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-11-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-11-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)