Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Direktion | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1992-03-04 fjernes Navne: BYGGEFIRMAET SKIVE HUSE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-03 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-03 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Violvej 103, 7800 Skive (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-03 fjernes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-03 fjernes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-03 fjernes Revisor: Reg. revisor Peder Laustsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-23 fjernes Direktion: Hans Stouby (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg af fast ejendom, byggevirksomhed, udlejning, handel og finansiering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-12 tilføjes Vedtægter: 1984-12-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Violvej 103, 7800 Skive (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-28 tilføjes Direktion: Hans Stouby (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-28 tilføjes Navne: BYGGEFIRMAET SKIVE HUSE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-28 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-28 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-28 tilføjes Revisor: Reg. revisor Peder Laustsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)