Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2000-09-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Beringsvej 53, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-06 fjernes Bestyrelse: Cecilie Løvet Bøje (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-06 fjernes Direktion: Jørgen Bøje (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1978-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1977-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-06 fjernes Hovedbranche: Grus- og sandgrave, sandsugning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-06 fjernes Navne: ApS BLIC (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-09-06 fjernes Omlægningsperiode slut: 1988-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-06 fjernes Omlægningsperiode start: 1987-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-06 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-06 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-06 fjernes Revisor: Henrik Myhre (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-04 tilføjes Revisor: Henrik Myhre (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-04 fjernes Revisor: AKTIV ERHVERVS REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-26 tilføjes Navne: ApS BLIC (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-01-25 fjernes Navne: USTRUP STEN OG GRUS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-01-25 fjernes Bestyrelse: Mogens Bøje (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er administration af selskabets egen formue (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et andet medlem af bestyrelsen eller af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-16 tilføjes Vedtægter: 1994-01-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-22 tilføjes Revisor: AKTIV ERHVERVS REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-22 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET PEDER C. PEDERSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-06 fjernes Bestyrelse: Bjarne Bøgh Nielsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-06 fjernes Revisor: Hans Erik Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1988-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1987-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Beringsvej 53, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-06-23 tilføjes Bestyrelse: Bjarne Bøgh Nielsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-23 tilføjes Direktion: Jørgen Bøje (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1978-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1977-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-23 tilføjes Hovedbranche: Grus- og sandgrave, sandsugning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-06-23 tilføjes Navne: USTRUP STEN OG GRUS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1976-06-23 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-23 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-23 tilføjes Revisor: Hans Erik Hansen, REVISIONSFIRMAET PEDER C. PEDERSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-06-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)