Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Direktion | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1994-06-06 fjernes Navne: INVESTERINGSSELSKABET AF 6.11.1976 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Ågade 15, 9000 Aalborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-03 fjernes Regnskabs år: --10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-03 fjernes Regnskabs år: --11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-03 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-01 fjernes Direktion: Jørgen Vilhelm Nebeling Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-07 fjernes Direktion: Bent Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og finansiering samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-02 tilføjes Vedtægter: 1984-04-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ågade 15, 9000 Aalborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-11-06 tilføjes Direktion: Bent Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-11-06 tilføjes Navne: INVESTERINGSSELSKABET AF 6.11.1976 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-11-06 tilføjes Regnskabs år: --10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-11-06 tilføjes Regnskabs år: --11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-11-06 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-11-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-11-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)