Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Direktion | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1989-05-05 fjernes Navne: REESLEVS GULDSMEDIE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Nygade 6, 1164 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-20 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Peter Bjørn Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-05 fjernes Direktion: Grete Reeslev (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-10-01 tilføjes Vedtægter: 1982-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nygade 6, 1164 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-29 tilføjes Direktion: Grete Reeslev (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-29 tilføjes Navne: REESLEVS GULDSMEDIE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-29 tilføjes Revisor: Statsaut. revisor Peter Bjørn Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)