Sektion (alle) | |||||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Virksomhedsstatus | ||||
Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 30.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-06 fjernes Navne: ANPARTSELSKABET AF 23. MARTS 1977 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-06 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-06 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Bremerholm 1, 1416 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1978-08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1977-03-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-06 fjernes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-06 fjernes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-06 fjernes Revisor: Carsten Enevold (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bremerholm 1, 1416 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-03-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed ved forevisning af balletforestillinger (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-03-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1978-08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-03-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1977-03-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-03-23 tilføjes Navne: ANPARTSELSKABET AF 23. MARTS 1977 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-03-23 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-03-23 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-03-23 tilføjes Revisor: Carsten Enevold (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-03-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-03-23 tilføjes Vedtægter: 1977-03-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-03-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-03-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)