Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1996-08-20 fjernes Navne: R I T NR. 45 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Maltegaardsvej 18, 2820 Gentofte (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-08 fjernes Direktion: Jorge Schwerdtfeger (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1978-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1977-02-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-08 fjernes Omlægningsperiode slut: 1993-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-08 fjernes Omlægningsperiode start: 1992-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-08 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-08 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-08 fjernes Revisor: Inge Marie Glaring (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-09 tilføjes Direktion: Jorge Schwerdtfeger (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-09 fjernes Direktion: Henrik Anders Vinten (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-09 tilføjes Revisor: Inge Marie Glaring (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-09 fjernes Revisor: SELSKAB NR. 19035290 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-13 tilføjes Direktion: Henrik Anders Vinten (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-13 fjernes Direktion: Ronald Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at købe og sælge fast ejendom, løsøre, værdipapirer samt valuta og i forbindelse hermed stående virksomhed samt at udøve næring ved financiel virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-13 tilføjes Revisor: SELSKAB NR. 19035290 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-13 fjernes Revisor: 1.8. 1997 LUNDERSKOV A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-13 tilføjes Vedtægter: 1993-07-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-25 tilføjes Navne: R I T NR. 45 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-24 fjernes Navne: R I M NR. 45 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-24 fjernes Direktion: Poul Bøjer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-12 tilføjes Navne: R I M NR. 45 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-11 fjernes Navne: TOBIESENS EJENDOMSSELSKAB ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-11 fjernes Direktion: Hans Nørgaard Tobiesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-11 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1993-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1992-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-06-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Maltegaardsvej 18, 2820 Gentofte (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-06-22 tilføjes Direktion: Hans Nørgaard Tobiesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-06-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1978-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-06-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1977-02-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-06-22 tilføjes Navne: TOBIESENS EJENDOMSSELSKAB ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-06-22 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-06-22 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-06-22 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, 1.8. 1997 LUNDERSKOV A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-06-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-06-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)