Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1998-08-25 fjernes Navne: HOSBY HUSE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Kanalholmen 1, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-14 fjernes Bestyrelse: Ole Scherfig (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-14 fjernes Direktion: Karl Johan Levinsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-14 fjernes Omlægningsperiode slut: 1987-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-14 fjernes Omlægningsperiode start: 1986-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-14 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-14 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-29 tilføjes Bestyrelse: Mogens Wejs Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-29 fjernes Bestyrelse: Niels Eduard Busch (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-29 tilføjes Direktion: Karl Johan Levinsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-29 fjernes Direktion: Niels Kristian Agner (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte og gennem datterselskaber at drive virksomhed - i ind- og udland - som entreprenør ved fremstilling og salg af bygninger og bygningskomponenter, køb, bebyggelse og salg af fast ejendom og anden dermed i forbindelse stående virksomhed efter bestyrelsen skøn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af formanden for selskabets bestyrelse sammen med en direktør eller af en direktør i forening med to bestyrelsesmedlemmer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-29 tilføjes Vedtægter: 1998-04-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-03 fjernes Bestyrelse: Erik Mollerup (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-03 fjernes Direktion: Bent Erik Krogh Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-20 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-20 fjernes Bestyrelse: Thorleif Nohr Blok (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-11 fjernes Bestyrelse: Helge Schou Frandsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 24.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-11 tilføjes Kapital (Kapital): 4.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1987-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1986-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kanalholmen 1, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-09-15 tilføjes Bestyrelse: Helge Schou Frandsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-09-15 tilføjes Direktion: Bent Erik Krogh Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-09-15 tilføjes Navne: HOSBY HUSE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-09-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-09-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-09-15 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-09-15 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-09-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)