Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Kapital | Direktion | Første regnskabsperiode | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-01-16 fjernes Revisor: Registreret Revisor Poul Erik Johnsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Peder Breths Vej 13, 7080 Børkop (offentliggjort 2008-09-16)
Den 2008-08-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 7, 7080 Børkop (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-06-27 tilføjes Revisor: Registreret Revisor Poul Erik Johnsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-14 fjernes Revisor: DANSK ERHVERVSREVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Urmager- og guldsmedeforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-03-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabets tegnes af direktionen eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-20 tilføjes Vedtægter: 2007-03-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 7, 7080 Børkop (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 7, 7080 Børkop (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-12-13 tilføjes Bestyrelse: Kaj Bækmark Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-13 fjernes Bestyrelse: Birthe Inger Kirstine Bækmark (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1995-04-10 tilføjes Legale ejere: Asger Bækmark Christensen (offentliggjort 2015-01-20)
Den 1995-04-10 tilføjes Reelle ejere: Asger Bækmark Christensen (offentliggjort 2017-10-16)
Den 1995-03-31 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-31 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-31 fjernes Direktion: Birthe Inger Kirstine Bækmark (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-21 tilføjes Revisor: DANSK ERHVERVSREVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-21 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet R. Ludvigsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 7, 7080 Børkop (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-06-25 tilføjes Bestyrelse: Birthe Inger Kirstine Bækmark (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-25 tilføjes Direktion: Birthe Inger Kirstine Bækmark (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1978-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1977-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-25 tilføjes Hovedbranche: Urmager- og guldsmedeforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-06-25 tilføjes Navne: KAJ CHRISTENSEN. BØRKOP ApS. URE-BRILLER-GULD-SØLV (offentliggjort 2015-03-12)
Den 1976-06-25 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-25 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-25 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet R. Ludvigsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-06-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)