Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1998-03-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Granskoven 8, 2600 Glostrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-30 fjernes Bestyrelse: Lars Nordenhof (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-30 fjernes Direktion: Allan Jensen Vestergaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-30 fjernes Navne: A/S SAMFUNDSTEKNIK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-30 fjernes Omlægningsperiode slut: 1997-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-30 fjernes Omlægningsperiode start: 1997-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-30 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-30 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-17 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-17 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive rådgivende ingeniørvirk- somhed og anden dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-15 tilføjes Vedtægter: 1997-12-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-01 tilføjes Bestyrelse: Jesper Thøfner (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-01 fjernes Bestyrelse: Lars Pilgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-01 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1997-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1997-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-03 fjernes Bestyrelse: Ole Toftegaard Madsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-02 tilføjes Kapital (Kapital): 1.104.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-28 tilføjes Bestyrelse: Knud Vinter Steffensen (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-28 fjernes Bestyrelse: Kristian Friis Madsen (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-22 tilføjes Bestyrelse: Karsten Jermiin Jørgensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-22 fjernes Bestyrelse: Poul Bjarne Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-24 tilføjes Direktion: Allan Jensen Vestergaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-24 fjernes Direktion: Mogens Ærbo Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-25 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Kjeld Svensson (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-05 fjernes Direktion: Børge Hansen Bondegaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-06 fjernes Direktion: Sten Ehrenreich (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-19 fjernes Direktion: John Cederberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-21 fjernes Bestyrelse: Jørgen Lilholm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-04 fjernes Bestyrelse: Linda Lyhne (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-21 fjernes Bestyrelse: Steen Werner Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-21 fjernes Direktion: Børge Hansen Bondegaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-09 fjernes Bestyrelse: Arne Svenstrup (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-10 fjernes Bestyrelse: Christian Østerberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-16 fjernes Bestyrelse: Lars Bredahl (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 504.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Granskoven 8, 2600 Glostrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-03-08 tilføjes Bestyrelse: Lars Bredahl (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-03-08 tilføjes Direktion: Børge Hansen Bondegaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-03-08 tilføjes Navne: A/S SAMFUNDSTEKNIK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-03-08 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-03-08 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-03-08 tilføjes Revisor: Statsaut. revisor Kjeld Svensson, ERNST & YOUNG DENMARK P/S, PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-03-08 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-03-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)