Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kim Wolf | 28.08.2023 | 16.09.2024 | direktør |
Klaus Wolf | 28.08.2023 | 16.09.2024 | direktør |
Vagn Erling Wolf | 01.07.1977 | 28.08.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Vagn Erling Wolf | 01.07.1977 | 29.03.1995 | bestyrelsesmedlem |
Peter Schmitz | 01.07.1977 | 29.03.1995 | formand |