Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Alf Møller | 01.12.2022 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Rene Landbo Nielsen | 01.02.2021 | 30.11.2022 | adm. dir |
Jørgen Gert Larsen | 01.01.2017 | 31.01.2021 | adm. dir |
Morten Risvig | 01.09.2010 | 31.12.2016 | adm. dir |
Karsten Svendsen Lybech | 01.01.2010 | 01.09.2010 | adm. dir |
Bent Hübertz Christensen | 16.06.2006 | 31.12.2009 | adm. dir |
Per Ingolf Jensen | 18.01.2006 | 16.06.2006 | adm. dir |
Jørgen Gert Larsen | 19.06.2001 | 18.01.2006 | adm. dir |
Per Ingolf Jensen | 04.05.2001 | 19.06.2001 | direktør |
Bent-Ole Linnemann Jensen | 04.05.2001 | 19.06.2001 | direktør |
Preben Bonde | 04.05.2001 | 19.06.2001 | direktør |
John Sørensen | 01.09.1999 | 20.03.2001 | adm. dir |
Kurt Freddy Hansen | 30.06.1977 | 01.07.1999 | direktør |
Kurt Freddy Hansen | 30.06.1977 | 06.12.1993 | direktør |
Niels Erik Jensen | 30.06.1977 | 27.04.1989 | direktør |
Finn Madsen | 30.06.1977 | 27.04.1989 | direktør |
Bjarne Gert Andersen | 30.06.1977 | 27.04.1989 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Benjamin Krajcir | 25.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Matthew Keith Skiles | 25.06.2024 | formand |
Dag Gundersen | 08.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Benjamin Krajcir | 11.04.2024 | 24.06.2024 | formand |
Georg Kasperkovitz | 22.05.2023 | 08.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Martin Offenberger | 08.01.2023 | 22.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Tanu Mahajan Bhati | 01.01.2023 | 11.04.2024 | formand |
Matthew Keith Skiles | 30.12.2021 | 24.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Tanu Mahajan Bhati | 30.12.2021 | 31.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Oliver Apel | 30.12.2021 | 31.12.2022 | formand |
Sharon Eileen Birkett | 30.12.2021 | 04.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Dag Gundersen | 21.10.2019 | 30.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Maryne Patricia Lemvik | 21.10.2019 | 30.12.2021 | formand |
Anne Langmyr Alvheim | 19.04.2018 | 30.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Maryne Patricia Lemvik | 19.04.2018 | 20.10.2019 | bestyrelsesmedlem |
Ole Kristian Rugland | 15.10.2012 | 19.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Richard Rettedal | 22.05.2007 | 15.10.2012 | bestyrelsesmedlem |
Ørjan Gjerde | 23.02.2005 | 22.05.2007 | bestyrelsesmedlem |
Ole Rugland | 22.11.2002 | 21.10.2019 | formand |
Dag Gundersen | 22.11.2002 | 19.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Erling Rasmussen | 04.05.2001 | 23.02.2005 | bestyrelsesmedlem |
Per Ingolf Jensen | 01.09.1999 | 22.11.2002 | bestyrelsesmedlem |
John Sørensen | 01.09.1999 | 20.03.2001 | bestyrelsesmedlem |
Leif Ivar Ramsnes | 01.09.1999 | 01.01.2000 | bestyrelsesmedlem |
Frode Haaland | 30.06.1977 | 22.11.2002 | bestyrelsesmedlem |
Kurt Freddy Hansen | 30.06.1977 | 01.07.1999 | bestyrelsesmedlem |
Bjarne Gert Andersen | 30.06.1977 | 01.07.1999 | bestyrelsesmedlem |
Hans Petter Haaland | 30.06.1977 | 22.05.1996 | bestyrelsesmedlem |
Niels Erik Jensen | 30.06.1977 | 25.07.1994 | bestyrelsesmedlem |
Finn Madsen | 30.06.1977 | 25.07.1994 | bestyrelsesmedlem |
Kurt Freddy Hansen | 30.06.1977 | 06.12.1993 | bestyrelsesmedlem |
Niels Erik Jensen | 30.06.1977 | 06.12.1993 | bestyrelsesmedlem |
Finn Madsen | 30.06.1977 | 06.12.1993 | bestyrelsesmedlem |
Bjarne Gert Andersen | 30.06.1977 | 06.12.1993 | bestyrelsesmedlem |