Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Binavne | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2009-07-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Langholm 12, 4390 Vipperød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-03 fjernes Bibranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1978-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1977-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-03 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-03 fjernes Kontaktoplysninger: info@konsted.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-03 fjernes Navne: HOLBÆK AF 4. SEPTEMBER 2008 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-03 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-03 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-03 fjernes Revisor: Partnerselskabet RRSR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-09 fjernes Direktion: Vagn Ulsted (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er handels-, fabrikations- og investeringsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-04 tilføjes Navne: HOLBÆK AF 4. SEPTEMBER 2008 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-03 fjernes Navne: KONSTED. HOLBÆK ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-04 tilføjes Vedtægter: 2008-09-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2003-02-05)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langholm 12, 4390 Vipperød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: info@konsted.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: 12 (offentliggjort 2007-01-08)
Den 2006-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: 12 (offentliggjort 2007-01-08)
Den 2006-12-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Sophienlundsvej 6, 4300 Holbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-11-02 fjernes Binavne: DIPLOMAT SAFE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Bibranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2003-02-05)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Bibranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: Info@diplomatsafe.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: Info@diplomatsafe.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1994-12-22 tilføjes Revisor: Partnerselskabet RRSR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-22 fjernes Revisor: CENTRUM REVISION - HOLBÆK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-10 fjernes Revisor: Viggo Lauritsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-12 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 84.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sophienlundsvej 6, 4300 Holbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-12-30 tilføjes Bibranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-12-30 tilføjes Binavne: DIPLOMAT SAFE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-30 tilføjes Direktion: Vagn Ulsted (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1978-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1977-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-30 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-12-30 tilføjes Navne: KONSTED. HOLBÆK ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-12-30 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-30 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-30 tilføjes Revisor: Viggo Lauritsen, CENTRUM REVISION - HOLBÆK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-12-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)