Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Isabella Grünwald | 13.12.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kim Grünwald | 01.05.2019 | 04.05.2021 | direktør |
Ib Collin | 07.08.2007 | 01.05.2019 | direktion |
Henrik Bang | 10.11.2000 | 27.12.2006 | direktion |
Birthe Ritslev | 15.11.1977 | 27.11.2000 | direktion |
Asger Lindeblad | 15.11.1977 | 26.04.1994 | direktion |
Flemming Strange-Hansen | 15.11.1977 | 24.11.1993 | direktion |
Erik Peder Kirkeby | 15.11.1977 | 24.11.1993 | direktion |
Vladimir Weissman | 15.11.1977 | 16.11.1989 | direktion |
Vibike Aakerman | 15.11.1977 | 20.01.1989 | direktion |
Kim Grünwald | 15.11.1977 | 20.01.1989 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Torben Peter Juncker | 15.11.1977 | 16.11.1989 | suppleant |