Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
RIBEGADE HOLDING ApS (CVR 28718101) | 11.01.2021 | 11.04.2024 | 100,00% | 100,00 % |
Jørgen Michael Pramming | 18.05.2020 | 11.01.2021 | 100,00% | 100,00 % |
Annie Krøger Pramming | 28.06.1977 | 18.03.2020 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Jørgen Krøger Pramming | 28.06.1977 | 18.03.2020 | 50,00-66,66% | 50,00 % |