Sektion (alle) | |||||||
Reelle ejere | Binavne | xbrl | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Bestyrelse | Direktion | ||||
Revisor | Tegningsregel | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | Formål | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2024-06-27 tilføjes Reelle ejere: Mads Krarup Kjær (offentliggjort 2024-07-10)
Den 2024-06-26 fjernes Reelle ejere: Mads Krarup Kjær (offentliggjort 2024-07-10)
Den 2024-06-12 tilføjes Binavne: RIMA MOBILITY A/S, GREEN HUB KAMPALA A/S (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-06-11 fjernes Binavne: AES KJAER A/S (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-06-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-31 tilføjes Vedtægter: 2024-05-31 (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønnemosevej 6, 5700 Svendborg (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2024-01-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønnemosevej 6, 5700 Svendborg (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2023-12-12 tilføjes Reelle ejere: Mads Krarup Kjær (offentliggjort 2024-07-10)
Den 2023-12-11 fjernes Reelle ejere: Mads Krarup Kjær, Mads Krarup Kjær (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2023-06-16 tilføjes Reelle ejere: Mads Krarup Kjær (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2023-06-15 fjernes Reelle ejere: Mads Krarup Kjær (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2023-06-08 tilføjes Reelle ejere: Mads Krarup Kjær, Mads Krarup Kjær (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2023-06-07 fjernes Reelle ejere: Mads Krarup Kjær (offentliggjort 2023-06-12)
Den 2023-06-08 tilføjes Legale ejere: Rosmarin Capital ApS, Sunrise Capital ApS (offentliggjort 2023-06-12)
Den 2023-06-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-26 tilføjes Bestyrelse: Karl Kristian Krarup Kjær (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-05-12 fjernes Bestyrelse: Anders Paludan-Müller (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-05-26 tilføjes Direktion: Peter Reher (direktør) (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-05-26 fjernes Direktion: Richard Valentin Nijhout (direktør) (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-05-12 tilføjes Legale ejere: THE WAY FORWARD ApS (offentliggjort 2023-06-12)
Den 2023-05-12 fjernes Legale ejere: Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-05-11 fjernes Legale ejere: THE WAY FORWARD ApS (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-05-12 tilføjes Reelle ejere: Mads Krarup Kjær (offentliggjort 2023-06-12)
Den 2023-05-11 fjernes Reelle ejere: Mads Krarup Kjær (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2022-11-23 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-11-23 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-06-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-27 tilføjes Vedtægter: 2022-05-27 (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2021-06-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-14 tilføjes Bestyrelse: Anders Paludan-Müller (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2021-05-14 fjernes Bestyrelse: Hans Jørgen Malmmose Nyegaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2021-05-14 tilføjes Vedtægter: 2021-05-14 (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2020-08-19 tilføjes Reelle ejere: Mads Krarup Kjær (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2020-08-18 fjernes Reelle ejere: Mads Krarup Kjær (offentliggjort 2020-08-21)
Den 2020-06-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør i forening med én anden direktør eller af den administrerende direktør i forening med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-15 tilføjes Bestyrelse: Mikkel Kofod Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-15 tilføjes Vedtægter: 2020-05-15 (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2019-10-30 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2019-10-30 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-15 tilføjes Bestyrelse: Hans Jørgen Malmmose Nyegaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2019-05-15 fjernes Bestyrelse: Mads Krarup Kjær (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-05-16)
Den 2019-05-15 tilføjes Kapital (Kapital): 15.478.400,00 (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2019-05-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2019-05-15 tilføjes Legale ejere: THE WAY FORWARD ApS, Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2019-05-14 fjernes Legale ejere: THE WAY FORWARD ApS (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-05-15 tilføjes Reelle ejere: Mads Krarup Kjær (offentliggjort 2020-08-21)
Den 2019-05-14 fjernes Reelle ejere: Mads Krarup Kjær (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-05-15 tilføjes Vedtægter: 2019-05-15 (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-08 tilføjes Vedtægter: 2018-05-08 (offentliggjort 2019-05-16)
Den 2018-05-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-01 tilføjes Reelle ejere: Mads Krarup Kjær (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-10-23 fjernes Reelle ejere: Mads Krarup Kjær (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-09-25 tilføjes Bestyrelse: Mads Krarup Kjær (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-05-16)
Den 2017-09-25 fjernes Bestyrelse: Steven Michael Ford (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-24 tilføjes Bestyrelse: Thomas Tolstrup Hansen (formand) (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2017-05-24 fjernes Bestyrelse: Mads Krarup Kjær (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-05-24 tilføjes Direktion: Mads Krarup Kjær (adm. dir.) (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2017-05-24 fjernes Direktion: Per Schierning Lundgren (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-05-24 tilføjes Vedtægter: 2017-05-24 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-01 tilføjes Reelle ejere: Mads Krarup Kjær (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-08-25 tilføjes Bestyrelse: Steven Michael Ford (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2016-08-25 fjernes Bestyrelse: Tim Torben Albertsen (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-13 tilføjes Vedtægter: 2016-05-13 (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2016-05-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-01-11 fjernes Direktion: Klaus Karstensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-10 tilføjes Vedtægter: 2015-04-10 (offentliggjort 2016-05-23)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2015-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-12-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-04-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive aktiviteter indenfor automobilbranchen, investerings-, finansierings- og konsulentvirksomhed samt at eje aktier i associerede selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-10 tilføjes Kapital (Kapital): 12.435.000,00 (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2014-04-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2014-04-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør i forening med een anden direktør eller af den administrerende direktør i forening med selskabets bestyrelsesformand. (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2014-04-10 tilføjes Vedtægter: 2014-04-10 (offentliggjort 2015-06-24)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-12-04 fjernes Direktion: Christos Kyriakidis (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-04-10 fjernes Bestyrelse: Rasmus Laasby Eshøj (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-12-13 tilføjes Direktion: Richard Valentin Nijhout (direktør) (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2012-10-31 fjernes Bestyrelse: Nicoleta Lacramioara Vozaru Mehlsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-06-22 tilføjes Bestyrelse: Pernille Ormholt Vang (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-06-22 fjernes Binavne: AUTO KJAER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-14 fjernes Bestyrelse: Lars Bo Lauritzen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-11-01 tilføjes Bestyrelse: Rasmus Laasby Eshøj (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-10-31 fjernes Bestyrelse: Jacob Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-10-31 fjernes Direktion: Flemming Eltang (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-01-14 tilføjes Bestyrelse: Lars Bo Lauritzen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-01-14 fjernes Bestyrelse: Allan Jensen Vestergaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-01-14 fjernes Direktion: Lars Bo Lauritzen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-04-22 tilføjes Bestyrelse: Rasmus Laasby Eshøj (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-04-22 fjernes Bestyrelse: Sally Vistrup Stæhr (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-05-29 tilføjes Bestyrelse: Jacob Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-05-29 fjernes Bestyrelse: Naime Seda Tunc (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-04-20 tilføjes Direktion: Klaus Karstensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-03-13 tilføjes Kapital (Kapital): 13.972.900,00 (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2008-03-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med biler (offentliggjort 2004-01-16)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-08-31 tilføjes Bestyrelse: Allan Jensen Vestergaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-08-31 fjernes Bestyrelse: Hanne Kjær (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-08-30 fjernes Binavne: PEOPLE CARE A/S, KJÆR GROUP A/S, GLOBAL DEVELOPMENT FOUR DENMARK A/S, AFRINET SERVICES A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-05-25 tilføjes Bestyrelse: Hanne Kjær (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-04-19 tilføjes Direktion: Christos Kyriakidis (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-15 tilføjes Kapital (Kapital): 13.730.200,00 (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2006-12-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-08-24 tilføjes Bestyrelse: Finn Junge Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-08-24 fjernes Bestyrelse: Hanne Kjær (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-08-09 tilføjes Direktion: Per Schierning Lundgren (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-08-09 fjernes Direktion: Mads Krarup Kjær (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-05-24 tilføjes Bestyrelse: Sally Vistrup Stæhr (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-05-24 fjernes Bestyrelse: Gitte Hartwig (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-05-09 fjernes Direktion: Christian Krarup Kjær (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-05-26 tilføjes Bestyrelse: Naime Seda Tunc (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-05-26 fjernes Bestyrelse: Mussa Mussa (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-05-26 tilføjes Kapital (Kapital): 13.500.000,00 (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2005-05-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-03 tilføjes Kapital (Kapital): 13.250.000,00 (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2004-12-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-08-26 tilføjes Direktion: Lars Bo Lauritzen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-05-25 tilføjes Bestyrelse: Hanne Kjær (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)