Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1989-10-02 fjernes Navne: ASX 11253 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Sydkajen 16, 7100 Vejle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1978-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1977-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-28 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-28 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-28 fjernes Revisor: Revisor Centret I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-28 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-30 fjernes Bestyrelse: Ulla Vangsgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-30 fjernes Direktion: Svend Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-13 tilføjes Navne: ASX 11253 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-12 fjernes Navne: OTTO HANSEN & CO., VEJLE, A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive speditionsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-02 tilføjes Vedtægter: 1987-01-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sydkajen 16, 7100 Vejle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-06-20 tilføjes Bestyrelse: Ulla Vangsgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-06-20 tilføjes Direktion: Svend Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1978-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1977-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-06-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-06-20 tilføjes Navne: OTTO HANSEN & CO., VEJLE, A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-06-20 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-06-20 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-06-20 tilføjes Revisor: Revisor Centret I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-06-20 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-06-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)