Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2013-11-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllehaven 2, 4040 Jyllinge (offentliggjort 2013-12-02)
Den 2013-11-26 fjernes Bestyrelse: Martin Byriel (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-26 fjernes Direktion: Ole Byriel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-26 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-12-02)
Den 2013-11-26 fjernes Kontaktoplysninger: ole@byrial-plastic.dk (offentliggjort 2013-12-02)
Den 2013-11-26 fjernes Navne: PUDL A/S (offentliggjort 2013-12-02)
Den 2013-11-26 fjernes Omlægningsperiode slut: 1981-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-26 fjernes Omlægningsperiode start: 1980-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-26 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-26 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-26 fjernes Revisor: LPOG ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-26 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-12-02)
Den 2011-09-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-28 fjernes Bestyrelse: Chenette Byriel (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-10 tilføjes Revisor: LPOG ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-10 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-28 tilføjes Bestyrelse: Ann Louise Byriel (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med udlejning, handel og investering, samt at udøve enhver aktivitet, der efter ledelsens skøn er forbundet hermed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-17 tilføjes Navne: PUDL A/S (offentliggjort 2013-12-02)
Den 2010-10-16 fjernes Navne: BYRIEL PLASTIC A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand alene eller af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-17 tilføjes Vedtægter: 2010-10-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-21 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-21 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-12-02)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-11-26 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-26 fjernes Revisor: N & V ROYAL ApS Statsautoriseret Revisionsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-06-30 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af andre plastprodukter i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllehaven 2, 4040 Jyllinge (offentliggjort 2013-12-02)
Den 2007-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: ole@byrial-plastic.dk (offentliggjort 2013-12-02)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllehaven 2, 4040 Jyllinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-20 tilføjes Revisor: N & V ROYAL ApS Statsautoriseret Revisionsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-20 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: post@byriel-plastic.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-08-28 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-02 fjernes Revisor: N & V ROYAL ApS Statsautoriseret Revisionsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: post@byriel-plastic.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-11-30 tilføjes Bestyrelse: Chenette Byriel (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-30 fjernes Bestyrelse: Anne Irene Krog Byriel (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-11-25 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-18 fjernes Revisor: Ejendommen Himmelev Bygade 70-74 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-03 tilføjes Revisor: N & V ROYAL ApS Statsautoriseret Revisionsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-10 fjernes Bestyrelse: Poul Jørgen Juul (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-30 fjernes Bestyrelse: Iver Byriel (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-30 fjernes Revisor: Peter Hviid Josephsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllehaven 2, 4040 Jyllinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-12-17 tilføjes Bestyrelse: Iver Byriel (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-17 tilføjes Direktion: Ole Byriel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-17 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre plastprodukter i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-12-17 tilføjes Navne: BYRIEL PLASTIC A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-12-17 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-17 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-17 tilføjes Revisor: Peter Hviid Josephsen, Ejendommen Himmelev Bygade 70-74 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-17 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-12-02)
Den 1982-12-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-06-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1981-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-06-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1980-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)