Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Bibranche | ||||
Binavne | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Månedsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Vedtægter | xbrl | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2016-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngsøvej 8, 9600 Aars (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-15 fjernes Bestyrelse: Klaus Andersen (næstformand) (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-15 fjernes Bibranche: Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-15 fjernes Bibranche: Reparation af elektronisk og optisk udstyr (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-15 fjernes Binavne: LYNGSØ KOMPONENT A/S, LYNGSØ AUTOMATION A/S, GPV TECHNOLOGY SYSTEMS A/S, GPV ELBAU ELECTRONICS A/S, ELBAU ELECTRONICS A/S, ELBAU CONTRACT MANUFACTURNING A/S (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-15 fjernes Direktion: Henrik Tornbjerg (adm. dir) (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1978-08-31 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1977-05-13 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-15 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af printplader o.l. (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-15 fjernes Legale ejere: GPV INTERNATIONAL A/S (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-15 fjernes Navne: GPV ELECTRONICS A/S (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-15 fjernes Omlægningsperiode slut: 2016-12-31 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-15 fjernes Omlægningsperiode start: 2016-04-01 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-15 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-15 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-15 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-27 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-06-27 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-06-29)
Den 2016-06-27 tilføjes Vedtægter: 2016-06-27 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-06-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2016-12-31 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-04-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2016-04-01 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 fjernes Omlægningsperiode slut: 1996-03-31 (offentliggjort 2016-06-29)
Den 2016-03-31 fjernes Omlægningsperiode start: 1995-09-01 (offentliggjort 2016-06-29)
Den 2016-03-31 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2016-06-29)
Den 2016-03-31 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2016-06-29)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-06-29)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-03-22 tilføjes Bestyrelse: Henrik Tornbjerg (bestyrelse) (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2011-03-22 fjernes Bestyrelse: Kurt Hedegaard Carstensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-22 tilføjes Direktion: Henrik Tornbjerg (adm. dir) (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2011-03-22 fjernes Direktion: Kurt Hedegaard Carstensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-11-03 tilføjes Bestyrelse: Kurt Hedegaard Carstensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-03 fjernes Bestyrelse: Jørn Boel Mathiasen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-03 tilføjes Direktion: Kurt Hedegaard Carstensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-03 fjernes Direktion: Jørn Boel Mathiasen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-04-03 tilføjes Legale ejere: GPV INTERNATIONAL A/S (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-09-15 tilføjes Bestyrelse: Jørn Boel Mathiasen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-04-04 tilføjes Bestyrelse: Bo Lybæk (formand) (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2008-04-04 fjernes Bestyrelse: Jørgen Kenneth Hansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-04 tilføjes Direktion: Jørn Boel Mathiasen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-04 fjernes Direktion: Oluf Madsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Bibranche: Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2008-01-01 tilføjes Bibranche: Reparation af elektronisk og optisk udstyr (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af printplader o.l. (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Bibranche: Fremstilling af andet måle- og kontroludstyr (offentliggjort 2008-01-22)
Den 2007-12-31 fjernes Bibranche: Fremstilling af dele og tilbehør til motorkøretøjer (offentliggjort 2008-01-22)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2003-02-06)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af trykte og integrerede kredsløb (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngsøvej 8, 9600 Aars (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngsøvej 8, 9600 Aars (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-06-15 tilføjes Bestyrelse: Kirsten Cecilie Kristensen (bestyrelse) (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2006-06-15 fjernes Bestyrelse: Kirsten Elgaard Bentsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-15 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-15 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-11-01 tilføjes Bestyrelse: Oluf Madsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-01 tilføjes Direktion: Oluf Madsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-01 fjernes Direktion: David Packness Meyer (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-11-24 fjernes Bestyrelse: Peter Pasgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-05 tilføjes Direktion: David Packness Meyer (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-05 fjernes Direktion: Peter Pasgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-08-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed ved udvikling, produktion og salg af elektronisk udstyr samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2004-08-18 tilføjes Navne: GPV ELECTRONICS A/S (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2004-08-17 fjernes Navne: GPV ELBAU ELECTRONICS A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2004-08-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller en direktør i forening med bestyrelsens næstformand. (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2004-08-18 tilføjes Vedtægter: 2004-08-18 (offentliggjort 2016-06-29)
Den 2004-08-18 fjernes Binavne: GPV ELECTRONICS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-06-08 tilføjes Bestyrelse: Peter Pasgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-08 fjernes Bestyrelse: Niels Erik Nielsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-08 tilføjes Direktion: Peter Pasgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-08 fjernes Direktion: Jørgen Kenneth Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Bibranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2003-02-06)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Bibranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-03-29 tilføjes Bestyrelse: Lone Dalgaard Olesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-29 fjernes Bestyrelse: Anne Marie Nielsen (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-29 tilføjes Kapital (Kapital): 15.000.000,00 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2001-03-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-10-07 fjernes Direktion: Keld Thorsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-29 tilføjes Direktion: Jørgen Kenneth Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-25 fjernes Bestyrelse: Poul Willow Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-19 fjernes Revisor: RS AF 1975. AKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-21 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-18 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-22 tilføjes Navne: GPV ELBAU ELECTRONICS A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-05-21 fjernes Navne: ELBAU CONTRACT MANUFACTURING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-01-01 tilføjes Direktion: Keld Thorsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 fjernes Direktion: Jan Yngve Søderman (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-19 tilføjes Bestyrelse: Poul Willow Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-19 fjernes Bestyrelse: Fritz Henrik Schur (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1996-03-31 (offentliggjort 2016-06-29)
Den 1995-09-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1995-09-01 (offentliggjort 2016-06-29)
Den 1995-03-30 fjernes Bestyrelse: Edith Nørgaard Guldbæk (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-17 tilføjes Navne: ELBAU CONTRACT MANUFACTURING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-02-16 fjernes Navne: LYNGSØ MANUFACTURING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-08-31 tilføjes Revisor: RS AF 1975. AKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-31 fjernes Revisor: PAO, KØBENHAVN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-29 tilføjes Bestyrelse: Fritz Henrik Schur (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-29 fjernes Bestyrelse: Jakob Buus Lyngsø (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-25 tilføjes Bestyrelse: Jan Yngve Søderman (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-25 fjernes Bestyrelse: Jesper Bjørn Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-25 tilføjes Revisor: PAO, KØBENHAVN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-25 fjernes Revisor: Knud Anders Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-22 fjernes Bestyrelse: Søren Troelsen Lyngsø (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-22 fjernes Direktion: Finn Husum (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-16 tilføjes Kapital (Kapital): 6.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-31 tilføjes Kapital (Kapital): 10.300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-11 fjernes Bestyrelse: Karen Marie Buus Lyngsø (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-11 fjernes Direktion: Erik Buus Lyngsø (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-25 tilføjes Navne: LYNGSØ MANUFACTURING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-05-24 fjernes Navne: LYNGSØ AUTOMATION, SØBORG A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-05-24 fjernes Binavne: LYNGSØ KOMPONENT, SØBORG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-05-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngsøvej 8, 9600 Aars (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1977-05-13 tilføjes Bestyrelse: Karen Marie Buus Lyngsø (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-05-13 tilføjes Bibranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1977-05-13 tilføjes Bibranche: Fremstilling af andet måle- og kontroludstyr (offentliggjort 2008-01-22)
Den 1977-05-13 tilføjes Bibranche: Fremstilling af dele og tilbehør til motorkøretøjer (offentliggjort 2008-01-22)
Den 1977-05-13 tilføjes Binavne: LYNGSØ KOMPONENT, SØBORG A/S, GPV ELECTRONICS A/S, LYNGSØ KOMPONENT A/S, LYNGSØ AUTOMATION A/S, GPV TECHNOLOGY SYSTEMS A/S, GPV ELBAU ELECTRONICS A/S, ELBAU ELECTRONICS A/S, ELBAU CONTRACT MANUFACTURNING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-05-13 tilføjes Direktion: Erik Buus Lyngsø (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-05-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1978-08-31 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 1977-05-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1977-05-13 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 1977-05-13 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af trykte og integrerede kredsløb (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1977-05-13 tilføjes Navne: LYNGSØ AUTOMATION, SØBORG A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1977-05-13 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2016-06-29)
Den 1977-05-13 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2016-06-29)
Den 1977-05-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-03-03)
Den 1977-05-13 tilføjes Revisor: Knud Anders Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-05-13 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 1977-05-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-03-03)