Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Brian Lykke Larsen | 10.06.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Lykke Sørensen | 27.11.2012 | 10.06.2021 | direktør |
Brian Lykke Larsen | 01.11.2011 | 27.11.2012 | direktør |
Marianne Poulsen | 07.07.2003 | 31.10.2011 | direktør |
Kaj Pedersen | 16.06.1977 | 07.07.2003 | direktør |