Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Binavne | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2010-10-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Svanemøllevej 16, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-05 fjernes Bestyrelse: Frits Rasmussen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-05 fjernes Direktion: Marcus Choleva (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1978-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1977-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-05 fjernes Hovedbranche: Supermarkeder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-05 fjernes Navne: A/S VIRUM SUPERMARKED/KFI (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-05 fjernes Omlægningsperiode slut: 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-05 fjernes Omlægningsperiode start: 2008-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-05 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-05 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svanemøllevej 16, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-01 tilføjes Bestyrelse: Frits Rasmussen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-01 fjernes Bestyrelse: Lasse Simonsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-01 tilføjes Direktion: Marcus Choleva (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-01 fjernes Direktion: Lasse Simonsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og restaurations- virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-01 tilføjes Navne: A/S VIRUM SUPERMARKED/KFI (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-01 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene, eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-01 tilføjes Vedtægter: 2008-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-01 fjernes Binavne: GONDOLEN BODEGA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Geels Plads 1, 2830 Virum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-31 fjernes Navne: VIRUM SUPERMARKED.A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-04-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2008-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Supermarkeder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Supermarkeder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-07-02 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-02 fjernes Revisor: BGC HOLDING 2007, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-01-18 tilføjes Revisor: BGC HOLDING 2007, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-18 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-09-25 tilføjes Bestyrelse: Kristine Simonsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-25 fjernes Bestyrelse: Jørgen Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-11-27 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-10-31 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-18 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-18 fjernes Revisor: Poul Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-15 fjernes Bestyrelse: Svend Aage Simonsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-15 fjernes Direktion: Eigil Rask Simonsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-02 fjernes Bestyrelse: Jens Ole Korch (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-06-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Geels Plads 1, 2830 Virum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1977-06-08 tilføjes Bestyrelse: Jens Ole Korch (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-06-08 tilføjes Binavne: GONDOLEN BODEGA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-06-08 tilføjes Direktion: Eigil Rask Simonsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-06-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1978-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-06-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1977-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-06-08 tilføjes Hovedbranche: Supermarkeder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1977-06-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-06-08 tilføjes Navne: VIRUM SUPERMARKED.A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1977-06-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-06-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-06-08 tilføjes Revisor: Poul Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-06-08 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1977-06-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)