Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kirsten Strømnes | 01.04.2005 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ejner Husted | 30.03.2005 | 24.04.2008 | direktør |
Jens Husted | 21.04.1977 | 30.03.2005 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jens Christian Hundahl | 21.02.2019 | formand |
Jens Husted | 20.09.2016 | bestyrelsesmedlem |
Ejner Husted | 21.12.2000 | bestyrelsesmedlem |
Anders Husted | 21.04.1977 | bestyrelsesmedlem |
Kirsten Strømnes | 21.04.1977 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Christian Guldborg Larsen | 20.09.2016 | 09.01.2019 | formand |
Klaus Richard Rønne | 27.08.2012 | 12.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
Jens Husted | 01.01.2005 | 19.09.2016 | formand |
Viggo Husted | 21.04.1977 | 24.04.2008 | bestyrelsesmedlem |
Jens Husted | 21.04.1977 | 31.12.2004 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Tygesen Schmidt | 21.04.1977 | 02.06.1992 | bestyrelsesmedlem |
Bent Nielsen | 21.04.1977 | 02.03.1990 | bestyrelsesmedlem |
Egon Andersen | 21.04.1977 | 29.05.1989 | bestyrelsesmedlem |