Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Stæhr Johansen | 30.09.1994 | 28.06.2006 | direktion |
Tom-Ayn Ipsen | 01.04.1977 | 30.09.1994 | direktion |
Bent Knudsen | 01.04.1977 | 03.11.1992 | direktion |
Christian Martin Jensen | 01.04.1977 | 29.09.1992 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lis Jensen | 01.04.1977 | 29.09.1992 | bestyrelse |
Christian Martin Jensen | 01.04.1977 | 29.09.1992 | bestyrelse |