Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2017-12-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2017-12-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2017-12-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2017-12-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Humlevænget 16, 4070 Kirke Hyllinge (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2017-12-29 fjernes Direktion: Svend Aage Christiansen (direktion) (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2017-12-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1978-06-30 (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2017-12-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1977-01-01 (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2017-12-29 fjernes Hovedbranche: Forberedende byggepladsarbejder (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2017-12-29 fjernes Kontaktoplysninger: svendaage@christiansen.mail.dk (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2017-12-29 fjernes Legale ejere: Svend Aage Christiansen (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2017-12-29 fjernes Navne: SC MASKINUDLEJNING ApS (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2017-12-29 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2017-12-29 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2017-12-29 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2017-12-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2017-12-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-09-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed samt maskinudlejning og hermed beslægtede aktiviteter (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2013-09-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2013-09-16 tilføjes Vedtægter: 2013-09-16 (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2013-09-16 fjernes Revisor: Nordskov Revision v/Registreret Revisor Lone Nordskov (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-11-05 tilføjes Hovedbranche: Forberedende byggepladsarbejder (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2008-11-04 fjernes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2007-12-27)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-06-03 tilføjes Kontaktoplysninger: svendaage@christiansen.mail.dk (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2007-12-27)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Humlevænget 16, 4070 Kirke Hyllinge (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Humlevænget 16, 4070 Kirke Hyllinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-11 tilføjes Revisor: Nordskov Revision v/Registreret Revisor Lone Nordskov (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-11 fjernes Revisor: MER REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2003-09-16 tilføjes Revisor: MER REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-16 fjernes Revisor: HLH Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-12-19 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2017-12-29)
Den 1996-12-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-12-29)
Den 1993-04-06 tilføjes Navne: SC MASKINUDLEJNING ApS (offentliggjort 2017-12-29)
Den 1993-04-05 fjernes Navne: ENTREPRENØR K. L. CHRISTIANSEN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-04-05 fjernes Direktion: Kirsten Lykke Christiansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-06 fjernes Revisor: Peter Oldvig (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Humlevænget 16, 4070 Kirke Hyllinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1977-05-10 tilføjes Direktion: Kirsten Lykke Christiansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1978-06-30 (offentliggjort 2017-12-29)
Den 1977-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1977-01-01 (offentliggjort 2017-12-29)
Den 1977-05-10 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1977-05-10 tilføjes Legale ejere: Svend Aage Christiansen (offentliggjort 2017-12-29)
Den 1977-05-10 tilføjes Navne: ENTREPRENØR K. L. CHRISTIANSEN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1977-05-10 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-12-29)
Den 1977-05-10 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-12-29)
Den 1977-05-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-12-29)
Den 1977-05-10 tilføjes Revisor: Peter Oldvig, HLH Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-05-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-12-29)
Den 1977-05-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-29)