Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Hvidhvask | ||||
Formål | Vedtægter | Revisor | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2024-06-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Havnevej 44, 6792 Rømø (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-17 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1978-06-30 (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1977-01-26 (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-17 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-17 fjernes Kontaktoplysninger: danskbjaelkeloft@gmail.com (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-17 fjernes Legale ejere: Sonja Gadegaard, Benny Frederiksen, Lars Jørgen Frederiksen (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-17 fjernes Navne: DANSK BJÆLKELOFT ApS (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-17 fjernes Reelle ejere: Sonja Gadegaard, Benny Frederiksen, Lars Jørgen Frederiksen (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-17 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-17 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-17 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-01-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-01-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-01-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2024-01-22 fjernes Direktion: Lars Jørgen Frederiksen (direktør) (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2023-11-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Havnevej 44, 6792 Rømø (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2023-03-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongeåparken 40, 6580 Vamdrup (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2022-10-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongeåparken 40, 6580 Vamdrup (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2021-03-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Gasværksvej 16, 6580 Vamdrup (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-01-01 tilføjes Legale ejere: Sonja Gadegaard, Benny Frederiksen, Lars Jørgen Frederiksen (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2021-01-01 fjernes Reelle ejere: Maja Margrethe Frederiksen (offentliggjort 2021-12-12)
Den 2020-12-31 fjernes Legale ejere: Sonja Gadegaard, Benny Frederiksen, Lars Jørgen Frederiksen (offentliggjort 2021-12-12)
Den 2020-11-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-01 fjernes Legale ejere: Maja Margrethe Frederiksen (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2019-11-12 tilføjes Kontaktoplysninger: danskbjaelkeloft@gmail.com (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2019-11-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-20 tilføjes Direktion: Lars Jørgen Frederiksen (direktør) (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2019-04-20 fjernes Direktion: Jørgen Ove Frederiksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-03-21 tilføjes Legale ejere: Maja Margrethe Frederiksen (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2019-03-21 fjernes Legale ejere: Jørgen Ove Frederiksen (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-03-21 tilføjes Reelle ejere: Maja Margrethe Frederiksen (offentliggjort 2021-12-12)
Den 2019-03-21 fjernes Reelle ejere: Jørgen Ove Frederiksen (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2018-12-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel med bygge- materialer af enhver art, forarbejdning af bygge- materialer, finansiering og handel med fast ejendom (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2007-11-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2007-11-30 tilføjes Vedtægter: 2007-11-30 (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2007-11-30 fjernes Revisor: REVISIONSKONTORET I KOLDING, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gasværksvej 16, 6580 Vamdrup (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Gasværksvej 16, 6580 Vamdrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-02-24 tilføjes Revisor: REVISIONSKONTORET I KOLDING, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-24 fjernes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-01 tilføjes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-01 fjernes Revisor: HJ VVS HADERSLEV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2024-06-28)
Den 1996-12-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-06-28)
Den 1996-11-28 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-29 tilføjes Revisor: HJ VVS HADERSLEV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2024-06-28)
Den 1992-07-01 tilføjes Legale ejere: Lars Jørgen Frederiksen (offentliggjort 2021-12-12)
Den 1992-07-01 tilføjes Reelle ejere: Lars Jørgen Frederiksen (offentliggjort 2024-06-28)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-03 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-07-01 tilføjes Legale ejere: Jørgen Ove Frederiksen, Sonja Gadegaard, Benny Frederiksen (offentliggjort 2019-10-28)
Den 1985-07-01 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Ove Frederiksen, Sonja Gadegaard, Benny Frederiksen (offentliggjort 2019-11-12)
Den 1977-01-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gasværksvej 16, 6580 Vamdrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1977-01-26 tilføjes Direktion: Jørgen Ove Frederiksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1977-01-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1978-06-30 (offentliggjort 2024-06-28)
Den 1977-01-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1977-01-26 (offentliggjort 2024-06-28)
Den 1977-01-26 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1977-01-26 tilføjes Navne: DANSK BJÆLKELOFT ApS (offentliggjort 2024-06-28)
Den 1977-01-26 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-06-28)
Den 1977-01-26 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-06-28)
Den 1977-01-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-28)
Den 1977-01-26 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-01-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-06-28)
Den 1977-01-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-01-23)