Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Kontaktoplysninger | Tegningsregel | Vedtægter | Formål | ||||
Legale ejere | Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | Navne | Binavne | ||||
Første regnskabsperiode | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform |
Den 2023-12-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-11-17 fjernes Direktion: Karin Elsebeth Wulff Boesen (direktør) (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2006-09-13 sletter virksomheden Ejerskaber: T K Boesen Energi ApS. (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2008-04-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: T. K. BOESEN Capital Partners ApS. (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2008-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Rabo Invest ApS. (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2018-05-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: T.K. Boesen Property ApS. (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2023-04-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 36, 2. mf., 1264 København K (offentliggjort 2023-04-25)
Den 2023-04-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Hans Bekkevolds Alle 7, st., 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-04-25)
Den 2022-12-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-17 tilføjes Revisor: PIASTER REVISORERNE, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2022-06-17 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2021-12-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-09-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hans Bekkevolds Alle 7, st., 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-04-25)
Den 2021-09-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Philip Heymans Alle 29, 2., 2900 Hellerup (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2020-12-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Philip Heymans Alle 29, 2., 2900 Hellerup (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2020-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 70, 2., 2900 Hellerup (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2019-12-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 70, 2., 2900 Hellerup (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2019-03-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuborg Boulevard 12, 3., 2900 Hellerup (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-12-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborg Boulevard 12, 3., 2900 Hellerup (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2018-02-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 102, 2900 Hellerup (offentliggjort 2018-02-24)
Den 2018-02-24 tilføjes Kontaktoplysninger: thomas@tkboesen.dk (offentliggjort 2018-02-24)
Den 2017-12-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør. (offentliggjort 2015-12-03)
Den 2015-12-01 tilføjes Direktion: Karin Elsebeth Wulff Boesen (direktør) (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2015-12-01 tilføjes Vedtægter: 2015-12-01 (offentliggjort 2015-12-03)
Den 2015-11-30 fjernes Direktion: Thomas Kjærgaard Boesen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-09-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, skibsfart, rederivirksomhed og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-12-03)
Den 2014-09-04 tilføjes Vedtægter: 2014-09-04 (offentliggjort 2015-12-03)
Den 2012-12-31 tilføjes Legale ejere: HAMBRO HOLDING VENTURE ApS (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 102, 2900 Hellerup (offentliggjort 2018-02-24)
Den 2008-11-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 102, st. tv., 2900 Hellerup (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-18 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-18 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 102, st. tv., 2900 Hellerup (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2005-04-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Ahlmanns Alle 2, st. tv., 2900 Hellerup (offentliggjort 2000-10-23)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-10-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ahlmanns Alle 2, st. tv., 2900 Hellerup (offentliggjort 2000-10-23)
Den 2000-10-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosbæksvej 11, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-12-19 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-27 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 1990-09-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-01)
Den 1990-09-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-03-01)
Den 1990-07-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-03-01)
Den 1990-07-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-21 tilføjes Navne: T. K. BOESEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-03-20 fjernes Navne: T. K. BOESEN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-03-20 fjernes Revisor: Finn Warberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-02-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosbæksvej 11, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1977-02-27 tilføjes Binavne: T.K.B. ENERGI ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-02-27 tilføjes Direktion: Thomas Kjærgaard Boesen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1977-02-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1978-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-02-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1977-02-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-02-27 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1977-02-27 tilføjes Navne: T. K. BOESEN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1977-02-27 tilføjes Reelle ejere: Thomas Kjærgaard Boesen (offentliggjort 2017-10-26)
Den 1977-02-27 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-02-27 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-02-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1977-02-27 tilføjes Revisor: Finn Warberg, PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-02-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1977-02-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)